Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydmarken 48, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Binavne: KLAUS OVERSKOV INDUSTRI VVS A/S (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-02-01 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: hhc@unienergi.dk (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Navne: KLAUS OVERSKOV VVS A/S (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-09-30 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-07-01 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2010-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Bestyrelse: Klaus Overskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-06-25 fjernes Direktion: Klaus Overskov (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-13 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-27 tilføjes Bestyrelse: Kim Overskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-09-27 fjernes Bestyrelse: Lisa Engelbrecht Overskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: hhc@unienergi.dk (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-19 tilføjes Bestyrelse: Steen Louis Reinholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel entreprenørvirksom- hed og handel samt anden dermed tilknyttet vikrosmhed. (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2004-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2004-11-19 tilføjes Vedtægter: 2004-11-19 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-09-30 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-07-01 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-05 fjernes Bestyrelse: John Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-15 tilføjes Bestyrelse: Lisa Engelbrecht Overskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Bestyrelse: Frank Henning Charley Zaubitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydmarken 48, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2002-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelgårdvej 3-5, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-29 tilføjes Binavne: KLAUS OVERSKOV INDUSTRI VVS A/S (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1999-10-12 tilføjes Bestyrelse: Frank Henning Charley Zaubitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1999-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1999-10-12 tilføjes Navne: KLAUS OVERSKOV VVS A/S (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1999-10-11 fjernes Navne: KLAUS OVERSKOV VVS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 fjernes Revisor: Per Sleimann Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1999-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-09 tilføjes Revisor: Per Sleimann Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 fjernes Revisor: Poul Bernhardt Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-16 tilføjes Navne: KLAUS OVERSKOV VVS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-15 fjernes Navne: ERIK HAVENS EFTF. VVS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-28 tilføjes Navne: ERIK HAVENS EFTF. VVS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-27 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3476 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelgårdvej 3-5, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1994-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-02-01 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1994-02-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3476 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1994-02-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1994-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Poul Bernhardt Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1994-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)