Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Navne | Vedtægter | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2009-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Larsens Plads A/S. (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2014-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MARIELYST EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2015-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: LARSENS PÅ TORVET ApS. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MARIELYST EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Marielyst Iscafe ApS. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2023-05-24 tilføjes Revisor: ReviVision I/S (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-24 fjernes Revisor: OSTENFELD REVISION APS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-28 tilføjes Revisor: OSTENFELD REVISION APS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-18 tilføjes Navne: Marielyst Invest A/S (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 fjernes Navne: LARSENS PLADS A/S (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-18 tilføjes Vedtægter: 2020-09-18 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-01-15 tilføjes Bestyrelse: Amalie Trane Beck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-15 fjernes Bestyrelse: Lene Beck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2018-03-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-12 tilføjes Vedtægter: 2018-03-12 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2018-03-12 fjernes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-28 fjernes Revisor: Flemming Nygaard Nielsen (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielyst Strandvej 57, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielyst Strandvej 57, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielyst Strandvej 57, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielyst Strandvej 57, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: akasut@ksdfm.msdf.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et flertal af bestyrelsen eller af direktørerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Vedtægter: 2003-06-10 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-07 tilføjes Bestyrelse: Lene Beck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-07 fjernes Bestyrelse: Erling Steen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-01 tilføjes Legale ejere: Ole Beck (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2001-12-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Beck (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2001-11-23 tilføjes Bestyrelse: Susanne Beck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-23 fjernes Bestyrelse: Gitte Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-23 tilføjes Direktion: Ole Beck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-23 fjernes Direktion: Erling Steen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-23 tilføjes Revisor: Flemming Nygaard Nielsen (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2001-11-23 fjernes Revisor: WULFF REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-23 fjernes Revisor: HH PENSIONS INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Revisor: WULFF REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: akasut@ksdfm.msdf.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-30 tilføjes Revisor: HH PENSIONS INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-16 tilføjes Bestyrelse: Gitte Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-16 fjernes Bestyrelse: Flemming Boye (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-19 fjernes Revisor: SELSKAB NR. 20958493 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 fjernes Bestyrelse: Søren Heimburger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-25 fjernes Direktion: Søren Heimburger (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-11-04 tilføjes Navne: LARSENS PLADS A/S (offentliggjort 2020-09-18)
Den 1994-11-03 fjernes Navne: SLP NR. 10.948 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-03 fjernes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-11-03 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-11-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielyst Strandvej 57, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: SLP NR. 10.948 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, SELSKAB NR. 20958493 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)