Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-03 fjernes Bestyrelse: Jesper Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Binavne: SKITALIA/SKIFRANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Direktion: Jesper Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-03 fjernes Navne: HELSINGØR TURISTTRAFIK & REJSEBUREAU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Stiftere: Thonny John Eriksen, John Eriksen, Jesper Eriksen, Flemming Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-28 fjernes Bestyrelse: Flemming Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-03 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 fjernes Revisor: John Corlin Bagger-Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-29 tilføjes Bestyrelse: Flemming Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med bustrafik og rejsebureau samt lignende hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Vedtægter: 2003-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 fjernes Direktion: Flemming Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-20 fjernes Bestyrelse: Flemming Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: mail@helsingorbus.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@helsingorbus.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-26 fjernes Bestyrelse: Melisa Louise Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-08 fjernes Direktion: John Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-24 tilføjes Bestyrelse: Melisa Louise Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Binavne: SKITALIA/SKIFRANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Direktion: John Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-24 tilføjes Navne: HELSINGØR TURISTTRAFIK & REJSEBUREAU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Revisor: John Corlin Bagger-Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Stiftere: Thonny John Eriksen, John Eriksen, Jesper Eriksen, Flemming Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)