Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-12-23 fjernes Navne: VTP AF 28/4 1998 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 89, 5750 Ringe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Stiftere: Leo Hove, Inger Merete Hove, Anders Rahbek Hove (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 fjernes Bestyrelse: Inger Merete Hove (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 fjernes Direktion: Leo Hove (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Navne: VTP AF 28/4 1998 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Navne: VEJTEK PRODUCTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Vedtægter: 1998-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-20 tilføjes Bestyrelse: Leo Hove (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-20 tilføjes Direktion: Leo Hove (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-20 fjernes Direktion: Ole Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-20 tilføjes Stiftere: Leo Hove (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-13 fjernes Bestyrelse: Poul Møller Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 89, 5750 Ringe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Bestyrelse: Poul Møller Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Direktion: Ole Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Navne: VEJTEK PRODUCTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER", EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Stiftere: Inger Merete Hove, Anders Rahbek Hove (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)