Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: cvilborg@gmail.com (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: sandbergvilborg@gmail.com (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2023-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højdevej 12, 2670 Greve (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Højdevej 12, 2670 Greve (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-02 tilføjes Legale ejere: Christian Sandberg-Vilborg (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-02 fjernes Legale ejere: Astrid Helene Sandberg-Vilborg (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-02 tilføjes Reelle ejere: Christian Sandberg-Vilborg (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-02 fjernes Reelle ejere: Astrid Helene Sandberg-Vilborg (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 tilføjes Direktion: Christian Sandberg-Vilborg (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 fjernes Direktion: Astrid Helene Sandberg-Vilborg (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2021-05-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2021-05-07 tilføjes Vedtægter: 2021-05-07 (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2021-05-07 fjernes Revisor: DANBORG REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2021-05-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højdevej 12, 2670 Greve (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2014-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Højdevej 12, 2670 Greve (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2014-01-30)
Den 2014-01-28 fjernes Hovedbranche: Pengemarkedsforeninger (offentliggjort 2014-01-30)
Den 2014-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: sandbergvilborg@gmail.com (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Kontaktoplysninger: lr@halguttenberg.dk (offentliggjort 2014-01-30)
Den 2013-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2013-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højdevej 12, 2670 Greve (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2013-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nikolajgade 22, 1., 1068 København K (offentliggjort 2011-05-09)
Den 2013-05-14 tilføjes Direktion: Astrid Helene Sandberg-Vilborg (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2013-05-14 fjernes Direktion: Peter Tetens Hald (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 tilføjes Navne: SANDBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-06-20)
Den 2013-05-13 fjernes Navne: SANDBERG HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 tilføjes Vedtægter: 2013-05-14 (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2013-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-20)
Den 2013-05-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-14 fjernes Bestyrelse: Astrid Helene Sandberg-Vilborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-01-23 tilføjes Hovedbranche: Pengemarkedsforeninger (offentliggjort 2014-01-30)
Den 2012-01-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2012-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lr@halguttenberg.dk (offentliggjort 2014-01-30)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolajgade 22, 1., 1068 København K (offentliggjort 2011-05-09)
Den 2011-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 118, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-09 tilføjes Bestyrelse: Flemming Claus Holm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-09 fjernes Bestyrelse: Carl Christian Otto Sandberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-09 tilføjes Direktion: Peter Tetens Hald (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-09 fjernes Direktion: Carl Christian Otto Sandberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-02 tilføjes Legale ejere: Astrid Helene Sandberg-Vilborg (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2010-12-02 tilføjes Reelle ejere: Astrid Helene Sandberg-Vilborg (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-02-26)
Den 2007-09-10 fjernes Bestyrelse: Flemming Claus Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-26 tilføjes Revisor: DANBORG REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2006-01-26 fjernes Revisor: KOBSTRUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 tilføjes Revisor: KOBSTRUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Claus Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-01 fjernes Bestyrelse: Ole Møller-Ernst Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-02 tilføjes Bestyrelse: Ole Møller-Ernst Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-02 fjernes Bestyrelse: Inge Sandberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-02-26)
Den 1993-12-31 fjernes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-15 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 118, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-15 tilføjes Bestyrelse: Inge Sandberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-15 tilføjes Direktion: Carl Christian Otto Sandberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Navne: SANDBERG HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Stiftere: Inge Sandberg, Carl Christian Otto Sandberg, Astrid Helene Sandberg-Vilborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)