Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mats Gunnar Aronsson | 20.01.1994 | 10.06.1997 | direktion |
Henning Hansen | 20.01.1994 | 05.08.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Johnny Hemmingsen | 20.01.1994 | 16.04.1999 | bestyrelse |
Berndt Långstrøm | 20.01.1994 | 16.04.1999 | bestyrelse |
Mats Gunnar Aronsson | 20.01.1994 | 10.06.1997 | bestyrelse |
Henning Hansen | 20.01.1994 | 05.08.1996 | bestyrelse |
Mogens Gaarden | 20.01.1994 | 05.08.1996 | bestyrelse |
Tyge Jesper Rothe | 20.01.1994 | 05.08.1996 | bestyrelse |