Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Navne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinieparken 12, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brombærhaven 70, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-09-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brombærhaven 70, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2016-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Brombærhaven 70, 8520 Lystrup (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 tilføjes Direktion: Steen Pugflod Iversen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Direktion: Hanne Broe Iversen (direktion) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: steeniversendk@gmail.com (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-11 fjernes Revisor: Holger Simonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: BROE INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-30 tilføjes Direktion: Hanne Broe Iversen (direktion) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 1998-09-30 fjernes Direktion: Steen Pugflod Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering, herunder aktiebesiddelse, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Vedtægter: 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 fjernes Navne: SI-MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-01 tilføjes Legale ejere: Hanne Broe Iversen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 1998-01-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Broe Iversen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 1994-03-20 tilføjes Revisor: Holger Simonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-20 fjernes Revisor: Jens Erik Hviid-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brombærhaven 70, 8520 Lystrup (offentliggjort 2016-01-27)
Den 1993-12-28 tilføjes Direktion: Steen Pugflod Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-28 tilføjes Navne: SI-MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 tilføjes Revisor: Jens Erik Hviid-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 tilføjes Stiftere: Steen Pugflod Iversen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)