Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kohavevej 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-03 fjernes Direktion: Annie Mona Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-03 fjernes Navne: A. LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Revisor: Bent Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Stiftere: NYBODER HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kohavevej 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kohavevej 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 tilføjes Navne: A. LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-23 fjernes Navne: TRIO FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 tilføjes Vedtægter: 2003-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-22 tilføjes Direktion: Annie Mona Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-22 fjernes Direktion: Aage Verner Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Navne: TRIO FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-20 fjernes Navne: NORDFINANS II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-20 fjernes Direktion: Søren Viggo Kollenberg Thisted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 fjernes Revisor: HANDELSSELSKABET AF 27 MAJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kohavevej 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-05 tilføjes Direktion: Søren Viggo Kollenberg Thisted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-05 tilføjes Navne: NORDFINANS II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-05 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Revisor: HANDELSSELSKABET AF 27 MAJ ApS, Bent Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Stiftere: NYBODER HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)