Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Interessenter | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2000-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frødings Alle 44, 2860 Søborg (offentliggjort 2000-05-23)
Den 2000-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Parkalle 174, st. TH., 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Parkalle 174, st. TH., 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Interessenter: Lars Nicolai Christensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: SØBORG FINANS V/NICOLAI CHRISTENSEN (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)