Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermodsgade 24, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Bestyrelse: Eva Sønderbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Direktion: Lauge Sønderbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalskilte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Kontaktoplysninger: dansign@dansign.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Navne: LOCKSIGN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Revisor: Kjeld Torben Birk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Stiftere: Tonny Sønderbæk, Lauge Sønderbæk, Alice Sønderbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: dansign@dansign.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-03 tilføjes Revisor: Kjeld Torben Birk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-03 fjernes Revisor: ASKEHAVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1994-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermodsgade 24, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Bestyrelse: Eva Sønderbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Direktion: Lauge Sønderbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalskilte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Navne: LOCKSIGN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: ASKEHAVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Stiftere: Tonny Sønderbæk, Lauge Sønderbæk, Alice Sønderbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Vedtægter: 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)