Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-04 fjernes Bestyrelse: Claus Uttrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Direktion: Claus Uttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-04 fjernes Navne: AKTIESELSKABET BYGGE AF 16. APRIL 2010 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, entreprenørvirksomhed samt handel med fast ejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET BYGGE AF 16. APRIL 2010 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-15 fjernes Navne: BYGGESELSKABET DANSK NYBYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Vedtægter: 2010-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Binavne: BYGGESELSKABET HELLE TOTALBYG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 tilføjes Bestyrelse: Jens Koefoed Stadum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Bestyrelse: Niels Birch Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 tilføjes Direktion: Claus Uttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Direktion: Niels Birch Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Revisor: Burholt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-09 tilføjes Bestyrelse: Bente Gaardbo Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-10 fjernes Revisor: Ejvind Burholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Navne: BYGGESELSKABET DANSK NYBYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-18 fjernes Navne: BYGGESELSKABET HELLE TOTALBYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-18 tilføjes Revisor: Ejvind Burholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-24 tilføjes Navne: BYGGESELSKABET HELLE TOTALBYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-23 fjernes Navne: HELLE TOTALBYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-20 tilføjes Navne: HELLE TOTALBYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-19 fjernes Navne: GRUNDSELSKABET HELLE TOTALBYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-08 tilføjes Bestyrelse: Lars Henrik Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-08 fjernes Bestyrelse: Knud Orla Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-03 tilføjes Binavne: BYGGESELSKABET HELLE TOTALBYG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-26 tilføjes Navne: GRUNDSELSKABET HELLE TOTALBYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-25 fjernes Navne: GRUNDSELSKABET HELLE TOTALBYG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-04 tilføjes Navne: GRUNDSELSKABET HELLE TOTALBYG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-03 fjernes Navne: ABN NR. 243 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Direktion: Ole Kresten Aagaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-03 tilføjes Bestyrelse: Knud Orla Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Direktion: Ole Kresten Aagaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-03 tilføjes Navne: ABN NR. 243 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Revisor: P&H P/S, HAULUND 1 A/S, Burholt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)