Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Fie Bagge | 12.10.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Larsen | 20.12.1993 | 12.10.2016 | direktion |
Ole Daneslo Olsen | 20.12.1993 | 23.03.1994 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Kristiansen | 15.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Manda Mirjam Larsen | 26.11.2009 | bestyrelse |
Tina Fie Bagge | 20.12.1993 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Larsen | 20.12.1993 | 12.10.2016 | bestyrelse |
Villy Larsen | 20.12.1993 | 26.11.2009 | bestyrelse |
Ole Daneslo Olsen | 20.12.1993 | 13.11.2000 | bestyrelse |