Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Søberg | 01.04.2023 | adm. dir |
Jesper Haxgart | 01.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Kjær Stolt | 16.08.2010 | 01.04.2023 | direktør |
Peter Bro Poulsen | 14.12.2004 | 16.08.2010 | direktør |
Jørgen Peter Munk Levring | 01.07.2002 | 18.09.2007 | direktør |
Kim Böök Malmstrøm | 01.07.2002 | 01.07.2002 | direktør |
Jørgen Torben Petersen | 28.12.1995 | 27.09.2000 | direktør |
Poul Schmidt | 25.02.1958 | 15.06.2007 | direktør |
Jens Christian Rasmussen | 25.02.1958 | 05.01.1996 | direktør |
Verner Steen Pedersen | 25.02.1958 | 02.02.1993 | direktør |
Jens Christian Elander Rasmussen | 25.02.1958 | 18.01.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sven Halberg | 01.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Troels Munk Levring | 05.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Preben Erik Nielsen | 05.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Kjær Stolt | 16.08.2010 | 01.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Gurli Asta Hindsgaul | 11.11.2008 | 05.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Maj-Britt Christensen | 11.11.2008 | 05.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Merete Jørgensen | 30.04.2008 | 11.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bro Poulsen | 18.09.2007 | 16.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peter Munk Levring | 25.10.2002 | 18.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kim Böök Malmstrøm | 01.07.2002 | 30.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peter Munk Levring | 01.07.2002 | 01.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Poul Schmidt | 27.09.2000 | 24.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Torben Petersen | 28.12.1995 | 27.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Finn Harald Simonsen | 25.02.1958 | 11.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Poul Schmidt | 25.02.1958 | 05.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Rasmussen | 25.02.1958 | 05.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Elander Rasmussen | 25.02.1958 | 18.01.1989 | bestyrelsesmedlem |