Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Binavne | Kapital | ||||
Formål | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: IDNA GROUP A/S. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tønsbergvej 126, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Britt Karlsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-10-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Kontaktoplysninger: brittrumfang@gmail.com (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Legale ejere: 2BEE ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Navne: Rumfang ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Reelle ejere: Britt Karlsen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Stiftere: BORCH & KAAE ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tønsbergvej 126, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenevej 3, 1873 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: brittrumfang@gmail.com (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: lise@helenevej.dk (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Britt Karlsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-05-01 fjernes Direktion: Lise Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: 2BEE ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-05-01 fjernes Legale ejere: LISE NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: Rumfang ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-05-01 fjernes Bestyrelse: Britt Karlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-04-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-04-30 fjernes Legale ejere: 2BEE ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-04-30 fjernes Navne: Rumfang Holding ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-01-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-02-25 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenevej 3, 1873 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 50, 2200 København N (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: lise@helenevej.dk (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-11-03 fjernes Binavne: GRAFIKERNE DESIGN & PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2015-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-11-01 tilføjes Navne: Rumfang Holding ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-11-01 tilføjes Vedtægter: 2015-11-01 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-10-31 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-10-31 fjernes Navne: RUMFANG ApS (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-01 tilføjes Bestyrelse: Lise Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-31 fjernes Bestyrelse: Jens Henrik Borch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: 2BEE ApS, LISE NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-02 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2010-03-02 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med grafisk design og kommunikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2009-11-19 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-11-19 fjernes Revisor: Revisor Jørgen Frode Zinck Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2009-11-19 tilføjes Vedtægter: 2009-11-19 (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-11 tilføjes Revisor: Revisor Jørgen Frode Zinck Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 fjernes Revisor: Ege Topholm Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-07 fjernes Bestyrelse: Øivind Kaae (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-10 tilføjes Direktion: Lise Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2006-05-10 fjernes Direktion: Jens Henrik Borch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-17 tilføjes Bestyrelse: Øivind Kaae (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-02 fjernes Direktion: Søren Moesgård Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 50, 2200 København N (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2005-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 23, 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 357.333,00 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2005-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-15 tilføjes Direktion: Britt Karlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 279.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Reelle ejere: Britt Karlsen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-17 tilføjes Navne: RUMFANG ApS (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2000-10-16 fjernes Navne: GRAFIKERNE DESIGN & PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 268.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 fjernes Direktion: Finn Jeppesen-Evald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Navne: GRAFIKERNE DESIGN & PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-20 fjernes Navne: GRAFIKERNE JENS BORCH, FINN EVALD, ØIVIND KAAE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 201.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 23, 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-22 tilføjes Binavne: GRAFIKERNE DESIGN & PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-11-04)
Den 1993-12-22 tilføjes Direktion: Finn Jeppesen-Evald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 1993-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-10-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 1993-12-22 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-22 tilføjes Navne: GRAFIKERNE JENS BORCH, FINN EVALD, ØIVIND KAAE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 1993-12-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 1993-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 1993-12-22 tilføjes Revisor: Ege Topholm Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Stiftere: BORCH & KAAE ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 1993-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 1993-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)