Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Direktion: Vagn Bjørnemossen (direktion) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-16 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Legale ejere: HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET FREDERIKSGADE 40. ODENSE ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Reelle ejere: Carsten Rasmussen, Jess Vennerstrøm Rasmussen, Vagn Bjørnemossen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-28 tilføjes Reelle ejere: Carsten Rasmussen, Jess Vennerstrøm Rasmussen, Vagn Bjørnemossen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-06-27 fjernes Reelle ejere: Vagn Bjørnemossen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-04-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 fjernes Direktion: Mie Normann Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2016-08-16 tilføjes Direktion: Claus Ørtoft Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2016-08-16 tilføjes Vedtægter: 2016-08-16 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2016-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2016-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gerthasvej 2, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-04-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Mie Normann Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2014-08-06 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2014-08-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gerthasvej 2, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2009-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Falen 22, 5000 Odense C (offentliggjort 2006-03-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2006-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falen 22, 5000 Odense C (offentliggjort 2006-03-10)
Den 2006-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2000-03-13)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 tilføjes Reelle ejere: Vagn Bjørnemossen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1997-02-19 fjernes Direktion: Erik Kolle Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-07 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FREDERIKSGADE 40. ODENSE ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1994-04-06 fjernes Navne: ÅÆØ 507 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-06 fjernes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1994-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 1994-03-25 tilføjes Vedtægter: 1994-03-25 (offentliggjort 2016-08-17)
Den 1993-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1993-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1993-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 5, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-16 tilføjes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1993-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-16 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1993-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-16 tilføjes Legale ejere: HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1993-12-16 tilføjes Navne: ÅÆØ 507 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1993-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1993-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1993-12-16 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-16 tilføjes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1993-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 1993-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-06)