Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Første regnskabsperiode | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomfrumarken 3, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-19 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-19 fjernes Navne: BJØRNEMOSE ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomfrumarken 3, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-07-18 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-07-18 tilføjes Navne: BJØRNEMOSE ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2020-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomfrumarken 3, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Direktion: Heidi Johanna Sommer Nielsen van Steenoven (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-16 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: hs@heidisommer.dk (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Legale ejere: HEIDI SOMMER HOLDING AF 1. JANUAR 2007 ApS (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Navne: BJØRNEMOSE ApS (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Reelle ejere: Heidi Johanna Sommer Nielsen van Steenoven (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: hs@heidisommer.dk (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2017-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: oa@oleabildgaard.com (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktører (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Heidi Johanna Sommer Nielsen van Steenoven (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-13 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2015-04-12 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2013-06-06 tilføjes Bestyrelse: Alexander Benjamin Sommer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2013-06-06 fjernes Bestyrelse: Johanna Jacoba Sommer van Steenoven (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-06 tilføjes Direktion: Heidi Johanna Sommer Nielsen van Steenoven (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-06 fjernes Direktion: Børge Sommer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: oa@oleabildgaard.com (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: F. ADOLPH STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomfrumarken 3, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomfrumarken 3, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomfrumarken 3, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnemosevej 40, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-06 tilføjes Direktion: Heidi Johanna Sommer Nielsen van Steenoven (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-06 fjernes Direktion: Børge Sommer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive landbruget Bjørnemose (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2006-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2006-08-06 tilføjes Vedtægter: 2006-08-06 (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2001-01-11 tilføjes Revisor: F. ADOLPH STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2001-01-11 fjernes Revisor: Regnar Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2000-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-26 tilføjes Bestyrelse: Johanna Jacoba Sommer van Steenoven (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-26 fjernes Bestyrelse: Peter Stevnsmose Dinesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-26 tilføjes Direktion: Børge Sommer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-26 fjernes Direktion: Peter Stevnsmose Dinesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-14 tilføjes Navne: BJØRNEMOSE ApS (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1994-05-13 fjernes Navne: ÅÆØ 502 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-13 fjernes Direktion: Heidi Johanna Sommer Nielsen van Steenoven (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Stevnsmose Dinesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-25 tilføjes Direktion: Heidi Johanna Sommer Nielsen van Steenoven (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-25 fjernes Direktion: Viggo Dresing (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-25 tilføjes Revisor: Regnar Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1993-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1993-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnemosevej 40, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Stevnsmose Dinesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-16 tilføjes Direktion: Viggo Dresing (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1993-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-16 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1993-12-16 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-16 tilføjes Legale ejere: HEIDI SOMMER HOLDING AF 1. JANUAR 2007 ApS (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1993-12-16 tilføjes Navne: ÅÆØ 502 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-16 tilføjes Reelle ejere: Heidi Johanna Sommer Nielsen van Steenoven (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1993-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1993-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1993-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-22)
Den 1993-12-16 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-16 tilføjes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1993-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 1993-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)