Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Hove Sørensen | 20.03.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Andersen | 30.11.2016 | 20.03.2018 | adm. dir |
Claus Hove Sørensen | 25.05.1995 | 30.11.2016 | direktør |
Christian Hove Sørensen | 25.05.1995 | 25.05.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Olesen Damgaard | 18.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Hove Sørensen | 20.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Kok | 20.03.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Thyssen | 20.03.2018 | 18.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Andersen | 30.11.2016 | 20.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Claus Hove Sørensen | 30.11.2016 | 19.03.2018 | formand |
Bjarne Andersen | 12.12.2014 | 29.11.2016 | formand |
Flemming Kok | 24.10.2014 | 19.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Birger Heine Rasmussen | 04.09.2002 | 24.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Willy Jespersen Friis | 05.11.1999 | 24.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Claus Hove Sørensen | 25.05.1995 | 29.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christian Hove Sørensen | 25.05.1995 | 02.05.2002 | formand |
Britta Sørensen | 25.05.1995 | 05.11.1999 | bestyrelsesmedlem |