Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 24, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-14 fjernes Navne: ACE CONTRACTORS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-03-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Bestyrelse: Horst Gustav Friedrich Wendt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-25 fjernes Direktion: Horst Gustav Friedrich Wendt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af planglas (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Sohl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-19 tilføjes Direktion: Horst Gustav Friedrich Wendt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-19 fjernes Direktion: Carsten Sohl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-25 tilføjes Bestyrelse: Carsten Sohl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 fjernes Bestyrelse: Vagn Richardt Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-09 tilføjes Bestyrelse: Vagn Richardt Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-09 fjernes Bestyrelse: Bo Lybæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt andet efter bestyrelsens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-09 tilføjes Vedtægter: 1996-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 2.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 fjernes Bestyrelse: Thomas Fritz Weber (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-27 fjernes Bestyrelse: Mario Castioni (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 tilføjes Navne: ACE CONTRACTORS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-08-01 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1653 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-08-01 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-01 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 24, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af planglas (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1653 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)