Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Bahnsen | 04.11.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Smed Nielsen | 22.12.1993 | 04.11.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Bahnsen | 15.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Josefine Lomholt Bahnsen | 02.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Peder Lauridsen | 01.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Larsen | 02.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Helle Bahnsen | 01.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Omann | 15.05.2020 | 27.09.2022 | formand |
Claus Omann | 07.03.2014 | 14.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Grethe Bahnsen | 22.12.1993 | 15.05.2020 | formand |
Verner Petersen | 22.12.1993 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Børge Jensen | 22.12.1993 | 14.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bahnsen | 22.12.1993 | 14.10.2002 | bestyrelsesmedlem |