Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-07-21 fjernes Navne: FRIIS TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tølløsevej 188, 4340 Tølløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 fjernes Stiftere: Michael Bo Jørgensen, Henrik Friis Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-10 fjernes Bestyrelse: Peter Boleslaw Schmeichel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-10 fjernes Direktion: Henrik Friis Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med sportstøj og sportsrekvisitter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-29 tilføjes Vedtægter: 1994-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tølløsevej 188, 4340 Tølløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Bestyrelse: Peter Boleslaw Schmeichel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Direktion: Henrik Friis Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Navne: FRIIS TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Stiftere: Michael Bo Jørgensen, Henrik Friis Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)