Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Binavne |
Den 2002-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 6-8, 8570 Trustrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-02 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET BØNNERUP STRAND A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 fjernes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 fjernes Stiftere: Lene Thorbjørn Christensen, Jørn Thorbjørn Christensen, Jacob Thorbjørn Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 fjernes Bestyrelse: Lene Thorbjørn Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 fjernes Direktion: Jørn Thorbjørn Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BØNNERUP STRAND A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-11 fjernes Navne: JTC HOTELS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-11 tilføjes Bestyrelse: Jørn Thorbjørn Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Direktion: Jørn Thorbjørn Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom samt kapitalanbringelser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Vedtægter: 1999-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-05 fjernes Binavne: MIDDELFART PARKHOTEL A/S, FERIEHOTEL KATTEGAT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 fjernes Bestyrelse: Lene Thorbjørn Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 fjernes Direktion: Jørn Thorbjørn Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-16 fjernes Binavne: HOTEL FANØ BADELAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Binavne: HOTEL ÆRØ STRAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 6-8, 8570 Trustrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lene Thorbjørn Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Binavne: HOTEL ÆRØ STRAND A/S, HOTEL FANØ BADELAND A/S, MIDDELFART PARKHOTEL A/S, FERIEHOTEL KATTEGAT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Direktion: Jørn Thorbjørn Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-01 tilføjes Navne: JTC HOTELS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Stiftere: Lene Thorbjørn Christensen, Jørn Thorbjørn Christensen, Jacob Thorbjørn Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)