Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Jens Jensen | 27.11.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Jens Jensen | 05.11.1993 | 16.08.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul-Philippe Francois de Cros Péronard | 05.11.1993 | 31.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jens Jensen | 05.11.1993 | 31.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Gedion Vilhelm Kleist Jeremiassen | 05.11.1993 | 31.05.1998 | bestyrelsesmedlem |