Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Højgårdvej 11, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-07 fjernes Navne: HKB GIVE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Revisor: Tage Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Stiftere: Knud Buhl, Hans Buhl, Hanne Valborg Buhl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Bestyrelse: Hanne Valborg Buhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Direktion: Hans Buhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-04-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højgårdvej 11, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højgårdvej 11, 7323 Give (offentliggjort 2006-08-07)
Den 2006-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højgårdvej 11, 7323 Give (offentliggjort 2006-08-07)
Den 2006-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bæksgårdvej 18, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Vedtægter: 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-04-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-19 tilføjes Navne: HKB GIVE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-18 fjernes Navne: GIVE STÅLSPÆR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bæksgårdvej 18, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-29 tilføjes Bestyrelse: Hanne Valborg Buhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Direktion: Hans Buhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-29 tilføjes Navne: GIVE STÅLSPÆR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Revisor: Tage Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Stiftere: Knud Buhl, Hans Buhl, Hanne Valborg Buhl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)