Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-07-08 fjernes Navne: B.A. MEAT, ODENSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandskajen 2, 5100 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 fjernes Bestyrelse: Evy Schou Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 fjernes Direktion: Bjarne Sommer Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 fjernes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er opskæring og handel med kød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør som kan være samme person eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-23 tilføjes Vedtægter: 1987-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandskajen 2, 5100 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Bestyrelse: Evy Schou Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Direktion: Bjarne Sommer Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Navne: B.A. MEAT, ODENSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)