Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Legale ejere | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne | Navne | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-22 tilføjes Direktion: Andreas Bjørn Bassett (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-22 fjernes Direktion: Gerda Hald (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2002-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Samarbejdende Vandværker på Fyn I/S. (offentliggjort 2002-04-09)
Den 2010-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VCS-TA A/S. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2012-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: DANAQUA HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Bestyrelse: Malou Peterson Porst (suppleant) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-03 fjernes Bestyrelse: Thorkild Korsholm Maarbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-02 fjernes Bestyrelse: Niclas Turan Kandemir (suppleant) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-11-17 tilføjes Bestyrelse: Lene Nørregaard Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-11-17 fjernes Bestyrelse: Brian Truegaard (suppleant) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-11-16 fjernes Bestyrelse: Carsten Hammer Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Bestyrelse: Andreas Munch Møller (suppleant) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-10-31 fjernes Bestyrelse: Line Faxøe Enghave Lauridsen (suppleant) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-26 tilføjes Vedtægter: 2018-06-26 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jess Nøbølle (suppleant) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Leif Lund Knudsen (formand) (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Betina Bjerregaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 tilføjes Direktion: Mads Leth (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2017-03-01 fjernes Direktion: Anders Buur Bækgaard (direktør) (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-07-14 tilføjes Vedtægter: 2015-07-14 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Gerda Hald (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2014-12-01 tilføjes Bestyrelse: John Madsen (suppleant) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-12-01 fjernes Bestyrelse: Gitte Lykke Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-21 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Clausen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-07 tilføjes Bestyrelse: Bente Ledgaard Monsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-07 fjernes Bestyrelse: Bente Ledgaard Monsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Bente Ledgaard Monsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 fjernes Bestyrelse: Peter Heick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage og sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabet kan herudover sælge drifts- og serviceydelser indenfor området på det danske og det udenlandske marked. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Vedtægter: 2013-05-02 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-06 tilføjes Legale ejere: VANDCENTER SYD HOLDING A/S (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 561.797.753,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-15 fjernes Binavne: WATERCENTRE SOUTH A/S, WATERCENTRE FUNEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-28 tilføjes Bestyrelse: Poul René Lundegaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-05 tilføjes Bestyrelse: Gert Block Hættlein Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Olkjær Edlefsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helle Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 fjernes Bestyrelse: Claus Lützov Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-21 tilføjes Navne: VANDCENTER SYD A/S (offentliggjort 2009-05-07)
Den 2009-04-20 fjernes Navne: ODENSE VANDSELSKAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 fjernes Binavne: WATERCENTER SOUTH A/S, WATERCENTER FUNEN A/S, VANDCENTER SYD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-21 tilføjes Bestyrelse: Rune Blaabjerg Kallager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-21 fjernes Bestyrelse: John Erik Wozny (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Vandforsyning (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Vandforsyning (offentliggjort 2000-01-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-18 tilføjes Bestyrelse: Jes Heilbo (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-18 fjernes Bestyrelse: Bent Møller Jakobsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-22 tilføjes Bestyrelse: Bent Møller Jakobsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-22 fjernes Bestyrelse: Anker Boye (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-01 tilføjes Direktion: Anders Buur Bækgaard (direktør) (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2005-02-01 fjernes Direktion: Hans Jul Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: ov@ov.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-07 tilføjes Bestyrelse: Verner Engelbæk (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-07 fjernes Bestyrelse: Ruth Larsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Kloakvæsen og rensningsanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-02 tilføjes Bestyrelse: Flemming Carl Etefors (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-19 tilføjes Bestyrelse: Hans Aage Kofod (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-19 fjernes Bestyrelse: Ove Hansen Barslund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ov@ov.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-04-17 fjernes Revisor: Kommunernes Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Bibranche: Vandforsyning (offentliggjort 2000-01-11)
Den 1998-03-02 fjernes Bestyrelse: Leif Lund Knudsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Lilleholt (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-01 tilføjes Bestyrelse: Johan Schmeltz (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-01 fjernes Bestyrelse: Jorri Søgaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-05-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-05-01 fjernes Bestyrelse: Søren Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-01 tilføjes Direktion: Hans Jul Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-01 fjernes Direktion: Bjarne Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 27.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-23 fjernes Bestyrelse: Ruth Larsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-07-01 fjernes Bestyrelse: Søren Gersbo Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-07-01 fjernes Direktion: Christel Dalgård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-13 tilføjes Bestyrelse: Anette Strøm Thysen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-13 fjernes Bestyrelse: Verner Dalskov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-13 tilføjes Direktion: Bjarne Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 7, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-01 tilføjes Bestyrelse: Verner Dalskov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-01 tilføjes Binavne: WATERCENTER SOUTH A/S, WATERCENTER FUNEN A/S, VANDCENTER SYD A/S, WATERCENTRE SOUTH A/S, WATERCENTRE FUNEN A/S, VCS DENMARK LTD. A/S, VANDCENTER FYN A/S, ODENSE WATER LIMITED A/S, ODENSE VANDSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Direktion: Christel Dalgård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Hovedbranche: Kloakvæsen og rensningsanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-01 tilføjes Navne: ODENSE VANDSELSKAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-11-01 tilføjes Revisor: Kommunernes Revision, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Stiftere: Odense Kommune Rådhuset (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)