Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Elsebeth Koldkjær Jungersen | 26.05.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ernst Michaelsen | 03.10.1964 | 26.05.2021 | direktør |
Carl Ejler Rasmussen | 03.10.1964 | 28.05.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ernst Michaelsen | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Olf Robdrup Stadsing | 15.04.2021 | næstformand |
Caroline Tita Rasmussen | 23.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Ellen Rasmussen | 23.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Per-Anders Karl Johansson | 19.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Carl Ejler Rasmussen | 03.10.1964 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Olf Robdrup Stadsing | 25.04.2019 | 14.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Michaelsen | 31.03.2016 | 10.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Johan Havemann | 26.01.2011 | 18.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Gustav Hedeager Andersen | 24.05.2006 | 31.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Lorenzen | 11.11.2003 | 10.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Sørensen Sloth Kristensen | 19.10.1999 | 08.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Anette Rasmussen | 28.05.1999 | 19.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ernst Michaelsen | 03.10.1964 | 19.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Lars Alf Crister Åhlund | 03.10.1964 | 28.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Victor Harry Fløistrup | 03.10.1964 | 14.08.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jens Torben Nielsen | 03.10.1964 | 23.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Gorrissen | 03.10.1964 | 30.08.1991 | bestyrelsesmedlem |