Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsalle 38, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-13 fjernes Bestyrelse: Torben Lerris (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Direktion: Torben Lerris (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-13 fjernes Navne: VM KRANER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-11-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Stiftere: AFVIKLINGSSELSKABET AF 1.4.2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Bestyrelse: Torben Lerris (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 fjernes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Bestyrelse: Ole Bøgelund Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Bestyrelse: Arne Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Bestyrelse: Marinus Johannes Muller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Direktion: Torben Lerris (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Direktion: Steen Lauge Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-28 tilføjes Navne: VM KRANER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-27 fjernes Navne: ÅKERBERGS LAGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med reservedele, specielt til Jones-kraner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 tilføjes Vedtægter: 1998-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 tilføjes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 fjernes Bestyrelse: Lars Blavnsfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Blavnsfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-15 fjernes Bestyrelse: Peter Højgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Bestyrelse: Bent Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsalle 38, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-10 tilføjes Bestyrelse: Bent Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Direktion: Steen Lauge Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-10 tilføjes Navne: ÅKERBERGS LAGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Stiftere: AFVIKLINGSSELSKABET AF 1.4.2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)