Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karen Elisabeth Munch Skjøtt | 01.03.2006 | 23.07.2024 | direktør |
Erik Kjeldsen Skjøtt | 20.10.2004 | 01.03.2006 | direktør |
Andrew Koefoed | 15.11.1993 | 10.05.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sebastian Philip Skjøtt | 15.08.2017 | 23.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Allan Valdemar Reimann | 15.08.2017 | 23.07.2024 | formand |
Erik Pedersen | 25.10.2006 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Karin Dahl | 25.10.2006 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Hermansen | 25.10.2006 | 06.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Karen Elisabeth Munch Skjøtt | 20.10.2004 | 23.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Kjeldsen Skjøtt | 20.10.2004 | 10.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Andrew Koefoed | 20.10.2004 | 25.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Erik Kjeldsen Skjøtt | 15.11.1993 | 10.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Munch Koefoed | 15.11.1993 | 10.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Andrew Koefoed | 15.11.1993 | 10.05.2004 | bestyrelsesmedlem |