Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Foye Ann Pascoe | 05.07.2013 | 30.06.2015 | adm. dir |
Per Arvid Estensen | 18.05.2001 | 05.07.2013 | adm. dir |
Jan Uffe Hedegaard | 11.03.1997 | 18.05.2001 | direktion |
Richard Paul Martin | 01.03.1996 | 16.06.1999 | direktion |
Lone Benedickte Borgstrøm | 01.05.1995 | 11.03.1997 | direktion |
Berend Hendrik Suelmann | 01.05.1995 | 03.04.1996 | direktion |
Terence Edward Collier | 01.11.1993 | 18.05.1995 | direktion |
Kurt Skovlund | 01.11.1993 | 19.08.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Foye Ann Pascoe | 05.07.2013 | 30.06.2015 | bestyrelse |
Matthew Tristan Alexander Brookes | 05.07.2013 | 30.06.2015 | bestyrelse |
Per Arvid Estensen | 18.05.2001 | 05.07.2013 | bestyrelse |
Jan Uffe Hedegaard | 11.03.1997 | 18.05.2001 | bestyrelse |
Nigel George Hutton | 01.11.1993 | 30.06.2015 | bestyrelse |
Denis Michael Ferry | 01.11.1993 | 05.07.2013 | bestyrelse |
Norman Chrisopher Walker | 01.11.1993 | 11.03.1997 | bestyrelse |
Terence Edward Collier | 01.11.1993 | 11.03.1997 | bestyrelse |