Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1994-12-02 fjernes Navne: ERIK ALSING PETERSEN REKLAME & FOTOGRAFI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 1, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Direktion: Erik Alsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Revisor: Kjeld Frost Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er reklamevirksomhed med alle bureaufunktioner, reklamefotografering, samt al heraf afledet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-03 tilføjes Vedtægter: 1988-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 1, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-28 tilføjes Direktion: Erik Alsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-28 tilføjes Navne: ERIK ALSING PETERSEN REKLAME & FOTOGRAFI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-28 tilføjes Revisor: Kjeld Frost Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)