Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Børsnoteret | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-19 fjernes Binavne: LICINTERNATIONAL A/S, LICHOLDING A/S, LICENERGY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Børsnoteret: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Navne: ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Stiftere: Per Lagoni, Ove Gregers Larnæs, Lars Gottlieb (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, fremstille og markedsføre EDB-systemer og udstyr til brug for planlægning, drift og overvågning af rørledningssystemer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Vedtægter: 2002-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 fjernes Bestyrelse: Knud Carsten Bernhard Lønfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 fjernes Direktion: Dennis Kim Willer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 fjernes Bestyrelse: Ove Gregers Larnæs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Bestyrelse: Reinhard Bönisch (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Bestyrelse: Reinhard Bönisch (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 fjernes Bestyrelse: Shaun Michael Wright (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 fjernes Direktion: Shaun Michael Wright (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Bestyrelse: Ove Gregers Larnæs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Bestyrelse: Charles Nicholas Keating, jr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Direktion: Ove Gregers Larnæs (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Direktion: Per Lagoni (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-14 tilføjes Direktion: Philip Patrick Stockdale (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 tilføjes Direktion: Per Lagoni (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: licctr@inet.uni-c.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 94, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-26 tilføjes Bestyrelse: Shaun Michael Wright (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 tilføjes Direktion: Shaun Michael Wright (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Direktion: Klaus Holse (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 38.950.480,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 36.350.480,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 tilføjes Navne: ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-25 fjernes Navne: LICENERGY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: licctr@inet.uni-c.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 26.533.200,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Direktion: Klaus Holse (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Direktion: Lars Gottlieb (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-27 tilføjes Bestyrelse: Preben Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-27 fjernes Bestyrelse: Arne Gillin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 23.533.200,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 23.347.200,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 16.947.200,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Binavne: LICINDUSTRIES A/S, LICCONSULT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Direktion: Bo Karas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 fjernes Direktion: Per Lagoni (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-29 tilføjes Navne: LICENERGY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-28 fjernes Navne: LICHOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-28 tilføjes Bestyrelse: Knud Carsten Bernhard Lønfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Bestyrelse: Lars Gottlieb (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.059.200,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 tilføjes Bestyrelse: Lars Gottlieb (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-08 fjernes Bestyrelse: Kim Arthur Hueg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 fjernes Direktion: Ove Gregers Larnæs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.040.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Gottlieb (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-03 fjernes Bestyrelse: Ove Gregers Larnæs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-03 tilføjes Direktion: Per Lagoni (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-03 tilføjes Stiftere: Per Lagoni, Lars Gottlieb (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 94, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-03 tilføjes Bestyrelse: Ove Gregers Larnæs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Binavne: LICINDUSTRIES A/S, LICCONSULT A/S, LICINTERNATIONAL A/S, LICHOLDING A/S, LICENERGY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Børsnoteret: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Direktion: Ove Gregers Larnæs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-03 tilføjes Navne: LICHOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Stiftere: Ove Gregers Larnæs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)