Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-02-20 fjernes Navne: T & O MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Stiftere: L & C LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 fjernes Bestyrelse: Jon Ulrik Stokholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 fjernes Direktion: Erik Preben Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-29 tilføjes Navne: T & O MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-28 fjernes Navne: ApS DRUM-LAW 69 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-28 fjernes Direktion: Frantz Palludan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå management af skibe og dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-05 tilføjes Vedtægter: 1994-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jon Ulrik Stokholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Direktion: Frantz Palludan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Navne: ApS DRUM-LAW 69 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Stiftere: L & C LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)