Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 77, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-22 fjernes Direktion: Søren Vilhelm Bryld Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-22 fjernes Navne: SØREN NIELSEN HANDELS AGENTUR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Revisor: Ole Bent Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Stiftere: Søren Vilhelm Bryld Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Revisor: Ole Bent Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 fjernes Revisor: Jørgen Leif Joost (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 77, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-18 tilføjes Direktion: Søren Vilhelm Bryld Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-18 tilføjes Navne: SØREN NIELSEN HANDELS AGENTUR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Revisor: Jørgen Leif Joost (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Stiftere: Søren Vilhelm Bryld Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Vedtægter: 1993-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)