Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gorm Boje Christiansen | 13.09.2002 | 14.08.2003 | direktion |
Bjørn Klavsen | 18.08.2000 | 12.09.2002 | direktion |
Bent Martin Nielsen | 01.11.1993 | 18.08.2000 | direktion |
Allan Kongsmark Olesen | 01.11.1993 | 24.11.1998 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1993 | 11.02.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Eckart Sevang | 18.08.2000 | 14.08.2003 | bestyrelse |
Jens Poulsen | 18.08.2000 | 14.08.2003 | formand |
Hans Birkerod Hinke | 24.11.1998 | 25.09.2000 | bestyrelse |
Bent Martin Nielsen | 24.11.1998 | 18.08.2000 | bestyrelse |
Alfred Henry Albertsen | 01.11.1993 | 14.08.2003 | bestyrelse |
Henning Mikkelsen | 01.11.1993 | 18.08.2000 | bestyrelse |
Ole Bjerre | 01.11.1993 | 24.11.1998 | bestyrelse |
Allan Kongsmark Olesen | 01.11.1993 | 28.10.1994 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1993 | 11.02.1994 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.11.1993 | 11.02.1994 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.11.1993 | 11.02.1994 | bestyrelse |