Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2006-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MEDIANET INDIA ApS. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2008-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: REECON A/S. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2008-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MDN CONSULTANT ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2009-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: FORSIKRINGSMÆGLERNE ASSURANCE CONSULTING ApS. (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2014-10-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CMC Maskinstation A/S. (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bølgen 13, 2. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 10, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 10, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2008-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 21, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-06-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Dahl-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-10 fjernes Bestyrelse: Jan-Olof Thelander (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering og kapitalanbringelse samt anden i forbindelse dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 tilføjes Navne: RØRTOFTEN A/S (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-06-09 fjernes Navne: WESTRUP HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 tilføjes Vedtægter: 2008-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 21, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 21, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Bestyrelse: Jan-Olof Thelander (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-14 fjernes Bestyrelse: Niels Mosegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-14 tilføjes Legale ejere: Mogens Dahl-Nielsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2003-06-14 tilføjes Reelle ejere: Mogens Dahl-Nielsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@westrup.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@westrup.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1993-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 21, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Mosegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-14 tilføjes Direktion: Mogens Dahl-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-14 tilføjes Navne: WESTRUP HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-06-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Stiftere: Mogens Dahl-Nielsen, Knud Westrup, CHRIS JENSEN. STENLILLE A/S, BORCH TEXTILE GROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)