Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-12-02 fjernes Navne: AD HOC RÅDGIVNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Munchsvej 9, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Bestyrelse: Frank Albøg Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Direktion: Per Leth-Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Stiftere: Per Leth-Nissen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 fjernes Bestyrelse: Andreas Kærsgaard Mylin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Munchsvej 9, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Bestyrelse: Andreas Kærsgaard Mylin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Direktion: Per Leth-Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administrations- og rådgivningsvirksomhed i bred forstand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Navne: AD HOC RÅDGIVNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Stiftere: Per Leth-Nissen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af bestyrelsesformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Vedtægter: 1993-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)