Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-03-10 fjernes Binavne: BUGATTI TEKST, FILM OG TV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Andrupvej 37, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 fjernes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-06 fjernes Navne: MIKKEL SKOVSBO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 fjernes Stiftere: Mikkel Erling Skovsbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 fjernes Direktion: Mikkel Erling Skovsbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 fjernes Revisor: REVISORERNE I HØJBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1998-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og journalistisk virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-21 tilføjes Vedtægter: 1998-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andrupvej 37, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-30 tilføjes Binavne: BUGATTI TEKST, FILM OG TV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Direktion: Mikkel Erling Skovsbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-30 tilføjes Navne: MIKKEL SKOVSBO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Revisor: REVISORERNE I HØJBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Stiftere: Mikkel Erling Skovsbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)