Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-10-07 fjernes Binavne: INVESTERINGSSELSKABET AF 20/9-93 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-07 fjernes Navne: HOULIND INDUSTRISERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Vej 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-02 fjernes Stiftere: LG MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Direktion: Lars Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Revisor: Jan Esholm Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-19 tilføjes Navne: HOULIND INDUSTRISERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-18 fjernes Navne: JANI TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for finansiering, rådgivning, handel, investering, fabrika- tion, industri, service og anden efter direktionens opfattelse beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-11 tilføjes Vedtægter: 1996-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-04 tilføjes Navne: JANI TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-03 fjernes Navne: MARSELIS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Vej 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Binavne: INVESTERINGSSELSKABET AF 20/9-93 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Direktion: Lars Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Navne: MARSELIS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Revisor: Jan Esholm Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Stiftere: LG MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)