Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Bruun | 10.10.2013 | 24.06.2022 | direktør |
Mogens Wisti Kiilerich | 17.09.2013 | 10.10.2013 | direktør |
Finn Rosenkranz Pedersen | 25.06.2012 | 17.09.2013 | direktør |
Kenneth Pedersen | 20.06.2012 | 25.06.2012 | direktør |
Carsten Viftrup Andersen | 18.06.2012 | 20.06.2012 | direktør |
Finn Rosenkranz Pedersen | 16.05.2012 | 18.06.2012 | direktør |
Niels Christian Yde Nielsen | 16.07.2010 | 16.05.2012 | direktør |
Lars Grøngaard | 09.03.2010 | 16.07.2010 | direktør |
Niels Christian Yde Nielsen | 25.10.1993 | 09.03.2010 | direktør |
Lars Leo Thylander | 25.10.1993 | 08.08.1996 | direktør |