Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2011-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: GRENAA BOWLINGCENTER A/S. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: GRENAA BOWLINGCENTER A/S. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GRENAA BOWLINGCENTER A/S. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRENAA BOWLINGCENTER A/S. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-08 tilføjes Reelle ejere: Lillian Skjødt Fast, Ole Bregnhøj Fast (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-07-07 fjernes Reelle ejere: Ole Bregnhøj Fast (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: PEOLIA 1 A/S, Kristina Fast Holding ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Bregnhøj Fast, Kristina Marie Skjødt Fast (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: PEOLIA 1 A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Ole Bregnhøj Fast (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-12-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom med henblik på udlejning til bowlingformål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Vedtægter: 2011-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Revisor: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-11 tilføjes Bestyrelse: Elisa Tina Snedker Fast (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-11 fjernes Bestyrelse: Claus William Silfverberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Bestyrelse: Claus William Silfverberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Tolstrup Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Tolstrup Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-03 fjernes Bestyrelse: Paul Thoft Steninge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-03-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2006-05-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2006-05-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 fjernes Revisor: Jens Jørgen Aarøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 3.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 tilføjes Bestyrelse: Lillian Skjødt Fast (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-13 tilføjes Bestyrelse: Paul Thoft Steninge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-13 fjernes Bestyrelse: Jens Østergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-25 tilføjes Reelle ejere: Ole Bregnhøj Fast (offentliggjort 2019-10-10)
Den 1997-03-13 fjernes Bestyrelse: Sven Erik Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenbakken 8, 8500 Grenaa (offentliggjort 2001-02-27)
Den 1993-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenbakken 8, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenbakken 8, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-01 tilføjes Bestyrelse: Sven Erik Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-09-01 tilføjes Direktion: Ole Bregnhøj Fast (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-01 tilføjes Legale ejere: PEOLIA 1 A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 1993-09-01 tilføjes Navne: DJURSLANDS BOWLINGHUS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1993-09-01 tilføjes Revisor: Jens Jørgen Aarøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Stiftere: TELEFONNØGLEN FOR DJURSLAND - MOLS - GRENAA SAMT ADRESSEBOG FOR GRENAA KOMMUNE ApS, PEOLIA III A/S, Jens Østergaard, FORNÆS SEAFOOD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)