Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Vestergaard | 24.05.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lindy Leif Graversen | 19.10.1993 | 24.05.2019 | direktion |
Flemming Niels Olesen | 19.10.1993 | 31.01.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Oliver Løvgren Graversen | 15.05.2019 | 24.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lisa Løvgren Graversen | 15.05.2019 | 24.05.2019 | formand |
Lindy Leif Graversen | 06.10.2016 | 24.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Steen Nyhuus Askholm | 06.10.2016 | 15.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Otto Johannes Christensen | 06.10.2016 | 15.05.2019 | formand |