Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanna Risbjerg Tønnesen | 08.10.1993 | 06.01.1997 | direktion |
Ljudmila Fedorova | 08.10.1993 | 09.05.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ljudmila Fedorova | 08.10.1993 | 05.01.1995 | bestyrelse |
Serguei Ermolaev | 08.10.1993 | 05.01.1995 | bestyrelse |
Galina Rotbark | 08.10.1993 | 05.01.1995 | bestyrelse |
Lioubov Klimenko | 08.10.1993 | 22.04.1994 | bestyrelse |