Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Buus Andersen | 01.06.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Winther Bardrum | 01.08.2009 | 01.05.2015 | direktør |
Birgitte Broch Rasmussen | 23.06.2006 | 31.10.2022 | direktør |
Knud Erik Jensen | 15.09.1993 | 31.08.2009 | direktør |
Benny Schwartz | 15.09.1993 | 20.12.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mogens Holgaard | 06.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Keld Skjold Pedersen | 16.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Barth Jørgensen | 19.02.2013 | 06.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Dalby Hansen | 23.06.2006 | 01.05.2015 | formand |
Birgit Müller | 23.06.2006 | 19.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bent Jørgen Dyrstad Olsen | 23.06.2006 | 16.06.2010 | bestyrelsesmedlem |