Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 08.01.1997 | 08.01.1997 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 02.12.1996 | 07.01.1997 |
NORMAL | 01.07.1993 | 01.12.1996 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
REVISORFIRMAET FRANK POULSEN A/S | 22.08.1995 | 08.01.1997 |
Statsaut. revisor A. Høgsbro Larsen | 20.04.1995 | 22.08.1995 |
Carsten Leonhard Knudsen. | 01.07.1993 | 11.04.1995 |
Søren Engel Larsen. | 01.07.1993 | 12.09.1994 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
PEKI HANDEL ApS | 04.01.1994 | 13.02.1997 |
TAVA ApS | 01.07.1993 | 03.01.1994 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør | 01.09.1994 | 08.01.1997 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.