Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ramsherred 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-16 fjernes Navne: BOSNA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Stiftere: Jan Jelisic (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 fjernes Direktion: Christa Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 fjernes Revisor: Nd Revision Viborg I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-07-08 fjernes Direktion: Vlado Jelisic (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-30 fjernes Revisor: Thorvalds Revision K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, udleje og salg af fast ejendom køb, salg, udleje og reparation af automobiler, forpagtning og drift af restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt køb, salg og restaurering af antikviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-21 tilføjes Vedtægter: 1994-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramsherred 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-08-13 tilføjes Direktion: Vlado Jelisic (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-13 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-08-13 tilføjes Navne: BOSNA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-13 tilføjes Revisor: Thorvalds Revision K/S, Nd Revision Viborg I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-13 tilføjes Stiftere: Jan Jelisic (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)