Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johnny Roland AAlbæk Jensen | 01.02.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Høgsted Hansson | 07.02.2017 | 31.01.2024 | direktør |
Gert Uffe Nielsen | 12.11.1993 | 07.02.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Westermann | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Ladefoged Petersen | 08.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helle Gerda Bjerregaard Andresen | 08.05.2023 | formand |
Mads Elming | 21.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Sørensen | 21.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Møller Bendsen | 23.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Torben Johansen | 12.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fugl Jakobsen | 24.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Rasmussen | 13.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Bengaard Nymand Schwartzlose | 21.09.2020 | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Eusebius Jakobsen | 14.02.2018 | 11.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Ladefoged Petersen | 12.05.2016 | 07.05.2023 | formand |
Helle Gerda Bjerregaard Andresen | 21.04.2015 | 07.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Ellegaard | 24.09.2013 | 23.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thor Temte | 24.09.2013 | 14.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Ladefoged Petersen | 24.09.2013 | 11.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten-Marie Devantier | 13.06.2012 | 11.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gert Christoffersen | 23.05.2011 | 21.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Rasmus Hansen | 23.05.2011 | 24.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Torben Larsen | 08.02.2011 | 12.05.2016 | formand |
Johnny Roland AAlbæk Jensen | 08.02.2011 | 24.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Lind | 08.02.2011 | 24.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Georg Johannes Christoffersen | 08.02.2011 | 23.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bent Ove Pedersen | 25.03.2008 | 24.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anne Margrethe Pedersen | 25.03.2008 | 24.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ove Bent Larsen | 25.03.2008 | 24.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kokborg Pedersen | 25.03.2008 | 08.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Bengaard Nymand Schwartzlose | 23.08.2006 | 13.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Stolberg-Rohr | 25.04.2006 | 20.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Steen Aage Bock | 23.04.2004 | 25.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Per Wijngaard | 23.04.2004 | 25.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Georg Oluf Bentzen | 02.06.2003 | 21.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Ottesen | 02.06.2003 | 24.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Palle Fossing | 02.06.2003 | 24.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Primdal Kæregaard | 17.05.2000 | 24.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Erik Palm Holst | 15.12.1999 | 24.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Finn Borgstrøm | 15.12.1999 | 28.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Hans Ricard Jørgensen | 15.12.1999 | 02.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Valdemar Lambrecht | 15.12.1999 | 02.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Verner Frederiksen | 15.12.1999 | 02.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Karl Hansen | 28.05.1998 | 15.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Benny Petersen | 14.08.1997 | 15.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Emil Rasmussen | 12.11.1993 | 02.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Dan Andersen | 12.11.1993 | 15.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Hermann Henry Weidemann | 12.11.1993 | 15.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Søren Drost Broegaard | 12.11.1993 | 15.12.1999 | næstformand |
Steffen Jesper Eggers Hansen | 12.11.1993 | 09.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
Nils Byskov-Ottosen | 12.11.1993 | 09.06.1998 | formand |
Niels Erik Bøgeblad | 12.11.1993 | 14.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Peter Samsø Engberg | 12.11.1993 | 10.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Lejf Ole Lyngkilde | 12.11.1993 | 22.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Georg Knudsen | 12.11.1993 | 22.05.1995 | næstformand |