Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Erik Hansen | 12.12.1996 | 13.10.1999 | direktion |
Ib Vad Sørensen | 01.09.1993 | 12.12.1996 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1993 | 13.01.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alexandre Kozlovski | 12.12.1996 | 12.05.2000 | bestyrelse |
Chatarina Lindgren | 12.12.1996 | 22.02.2000 | formand |
Knud Erik Hansen | 12.12.1996 | 13.10.1999 | bestyrelse |
Gerhard Willy Jørgensen | 01.09.1993 | 12.12.1996 | bestyrelse |
Kaj Andreas Hansen | 01.09.1993 | 12.12.1996 | bestyrelse |
Ruth Petra Jørgensen | 01.09.1993 | 12.12.1996 | formand |
Eva Jenny Klausen | 01.09.1993 | 27.12.1994 | bestyrelse |
Ib Vad Sørensen | 01.09.1993 | 27.12.1994 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1993 | 13.01.1994 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.09.1993 | 13.01.1994 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.09.1993 | 13.01.1994 | bestyrelse |