Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Stiftere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2020-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-03 tilføjes Legale ejere: Lau Hvid Hansen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2011-05-03 tilføjes Reelle ejere: Lau Hvid Hansen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2010-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 49, 5471 Søndersø (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2010-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hemmerslev 10, 5471 Søndersø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-05-23 tilføjes Bestyrelse: Lau Hvid Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-23 fjernes Bestyrelse: Karin Gerda Hvid Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-23 tilføjes Direktion: Lau Hvid Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-23 fjernes Direktion: Hans Jørgen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-23 tilføjes Vedtægter: 2009-05-23 (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2009-05-23 fjernes Revisor: Hans Christian Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-04-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hemmerslev 10, 5471 Søndersø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hemmerslev 10, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-04-17)
Den 1998-05-29 fjernes Revisor: Jørgen Banke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-02-01 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-02-01 fjernes Direktion: Lau Hvid Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-02-01 tilføjes Stiftere: Hans Jørgen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug, og al anden dermed i forbindelse stående virksomhed, efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1993-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-05-25)
Den 1993-09-21 tilføjes Vedtægter: 1993-09-21 (offentliggjort 2016-05-25)
Den 1993-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 935.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hemmerslev 10, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-17 tilføjes Bestyrelse: Karin Gerda Hvid Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-17 tilføjes Direktion: Lau Hvid Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-17 tilføjes Navne: BIRKHOLM AGRO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Revisor: Jørgen Banke, Hans Christian Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Stiftere: Lau Hvid Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)