Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-03-12 fjernes Navne: 103 IMPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Stefansgade 40, ST. TV., 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Direktion: Bruno Ege Køldal-Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Revisor: Ole Jørgen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Stiftere: BRUNOS VINSHOP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-08 tilføjes Navne: 103 IMPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Navne: REVI 103 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, financiering og importvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 tilføjes Vedtægter: 1996-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 fjernes Direktion: Ivan Longfors (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Navne: REVI 103 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-12 fjernes Navne: LONGFORS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-29 tilføjes Revisor: Ole Jørgen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-29 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-29 fjernes Direktion: Berit Longfors (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 fjernes Revisor: Jørgen Henrik Tjørning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-21 tilføjes Revisor: Jørgen Henrik Tjørning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 tilføjes Navne: LONGFORS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Navne: HVR 2840 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 tilføjes Navne: HVR 2840 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Navne: FYN ER FIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Revisor: NNC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stefansgade 40, ST. TV., 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Navne: FYN ER FIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Revisor: NNC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Stiftere: BRUNOS VINSHOP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)