Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 228, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2010-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 fjernes Navne: VESTERBRO ISENKRAM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Stiftere: KVISTGÅRD TRÆLASTHANDEL A/S, INTENTO HOLDING A/S, G.& H. FUNDERS FAMILIEFOND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 fjernes Bestyrelse: Martin Carl Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 fjernes Direktion: Martin Carl Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-23 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-23 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-04-12)
Den 2007-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 228, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2007-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 37, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive isenkramvirksomhed samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-13 tilføjes Vedtægter: 2007-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Bestyrelse: Karin Bentsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Bestyrelse: Leif Flores Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Revisor: OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-04-12)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-15 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: vesterbro@hardware.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: vesterbro@hardware.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-07 tilføjes Bestyrelse: Leif Flores Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-07 fjernes Bestyrelse: Heltmund Joel Hofmann Funder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Bestyrelse: Kim Funder (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Bestyrelse: Gurli Funder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Direktion: Martin Carl Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Direktion: Kim Funder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 fjernes Revisor: Hans Børge Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 37, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-08-18 tilføjes Bestyrelse: Gurli Funder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Direktion: Kim Funder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-08-18 tilføjes Navne: VESTERBRO ISENKRAM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-08-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Revisor: Hans Børge Nielsen, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Stiftere: KVISTGÅRD TRÆLASTHANDEL A/S, INTENTO HOLDING A/S, G.& H. FUNDERS FAMILIEFOND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)